序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘晓丽 | 33.11% | 5860.47万人民币 |
2 | 杨静 | 25.33% | 4483.41万人民币 |
3 | 杨杰 | 24.67% | 4366.59万人民币 |
4 | 孙秀英 | 16.89% | 2989.53万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘晓丽
|
|
2 |
杨静
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北宝盾电力工程有限公司肥乡分公司
|
杨静 | 2020-12-17 |
2 |
河北宝盾电力工程有限公司涉县分公司
|
孙煜 | 2018-09-05 |
3 |
河北宝盾电力工程有限公司峰峰矿区分公司
|
杨超 | 2018-07-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-03 | 财务负责人 |
李芹
|
来艳姣
|
2 | 2017-11-03 | 注册资本(金)变更 |
2570万人民币
|
17700.000000万人民币( + 588.71595% )
|
3 | 2017-11-03 | 章程备案 |
无
|
|
4 | 2017-11-03 | 投资人(股权)变更 |
杨静 出资 634万人民币;孙秀英 出资 651万人民币;杨杰 出资 434万人民币;刘晓丽 出资 851万人民币;
|
杨静 出资 3678.06( + 480.13565% )万人民币;孙秀英 出资 4483.41( + 588.69585% )万人民币;杨杰 出资 3678.06( + 747.47926% )万人民币;刘晓丽 出资 5860.47( + 588.65687% )万人民币;
|
5 | 2017-07-28 | 名称变更 |
河北宝盾建筑工程有限公司
|
河北宝盾电力工程有限公司
|
6 | 2016-11-28 | 经营范围变更 |
土木建筑、建筑安装、装饰装修、电力工程施工、市政工程道路施工、桥梁施工、钢结构加工(按资质证核准的范围经营)××
|
电力工程设计施工、售电服务、电力技术咨询、能源合同管理、电力设备维护、土木建筑、建筑安装、装饰装修、市政工程、道路施工、桥梁施工、钢结构加工;电气设备、电线电缆、仪器仪表、五金、建材(不含木材)、电力设备、劳保用品的销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-11-28 | 章程修正案备案 |
无
|
|
8 | 2014-03-12 | 注册资本(金)变更 |
2170万人民币
|
2570.0000万人民币( + 18.43318% )
|
9 | 2014-03-12 | 经营范围变更 |
土木建筑、建筑安装、装饰装修、电力工程施工、市政工程道路施工、桥梁施工、钢结构加工(按资质证核准的范围经营)××
|
土木建筑、建筑安装、装饰装修、电力工程施工、市政工程道路施工、桥梁施工、钢结构加工(按资质证核准的范围经营)××
|