序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯建文 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯建文
|
|
2 |
李航宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-29 | 投资人(股权)变更 |
侯建文 出资 200万人民币;
|
侯建文 出资 1000( + 400% )万人民币;
|
2 | 2021-10-29 | 注册资本变更 |
200万人民币
|
1000.000000万人民币( + 400% )
|
3 | 2021-10-26 | 投资人(股权)变更 |
姜广勤 出资 108万人民币; [退出]侯建文 出资 92万人民币;
|
侯建文 出资 200( + 117.3913% )万人民币;
|
4 | 2021-10-26 | 法定代表人变更 |
姜广勤
|
侯建文
|
5 | 2021-10-26 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2021-09-03 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2021-09-03 | 投资人(股权)变更 |
姜广勤 出资 200万人民币;
|
姜广勤 出资 108( - 46% )万人民币;侯建文 出资 92万人民币; [新增]
|
8 | 2021-05-20 | 投资人(股权)变更 |
朱豪男 出资 200万人民币; [退出]
|
姜广勤 出资 200万人民币; [新增]
|
9 | 2021-05-20 | 法定代表人变更 |
朱豪男
|
姜广勤
|
10 | 2021-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱豪男 [退出]
|
姜广勤 [新增]
|