序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卓涛 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 郭长宏 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卓涛
|
|
2 |
郭长宏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-25 | 经营期限 |
2011年2月25日 至 2021年2月25日
|
2011年2月25日 至 2031年2月25日
|
2 | 2021-02-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-02-23公司章程第八章第二十一条公司的营业期限
|
3 | 2019-05-07 | 财务负责人 |
李海振 ***
|
王增茂 ***
|
4 | 2018-05-07 | 法定代表人变更 |
郭玉强
|
卓涛
|
5 | 2018-05-07 | 章程备案 |
无
|
2018-04-16公司新章程
|
6 | 2018-05-07 | 投资人(股权)变更 |
郭长宏 出资 400万人民币;郭玉强 出资 600万人民币; [退出]
|
郭长宏 出资 400万人民币;卓涛 出资 600万人民币; [新增]
|
7 | 2015-12-02 | 投资人(股权)变更 |
郭长宏;贾冠冠; [退出]赵强; [退出]郭玉强;
|
郭长宏;郭玉强;
|
8 | 2015-12-02 | 法定代表人变更 |
郭长宏
|
郭玉强
|
9 | 2015-12-02 | 股东(****起人)认缴出资额 |
贾冠冠 出资 150万人民币;赵强 出资 300万人民币;郭玉强 出资 150万人民币;郭长宏 出资 400万人民币;
|
郭玉强 出资 600万人民币;郭长宏 出资 400万人民币;
|
10 | 2015-12-02 | 财务负责人 |
|
李海振
|