序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘长虹 | 50% | 150.0万人民币 |
2 | 吕九明 | 50% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘长虹
|
|
2 |
吕九明
|
|
3 |
陈风彬
|
|
4 |
邱建军
|
|
5 |
韩利明
|
|
6 |
吕猛
|
|
7 |
丁树丰
|
|
8 |
杨洪燕
|
|
9 |
江梦丝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨洪燕丁树丰吕九明 [退出]
|
杨洪燕丁树丰江梦丝 [新增]
|
2 | 2020-03-26 | 章程备案 |
无
|
|
3 | 2020-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邱建军韩利明吕猛陈风彬刘长虹 [退出]
|
韩利明吕猛陈风彬吕九明 [新增]邱建军
|
4 | 2019-09-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李立军 [退出]杨廷恩 [退出]曹敏 [退出]赵志勇 [退出]冯伟 [退出]
|
刘长虹 [新增]韩利明 [新增]邱建军 [新增]陈风彬 [新增]吕猛 [新增]
|
5 | 2019-09-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾智君 [退出]冯爱辉 [退出]杨洪燕
|
杨洪燕丁树丰 [新增]吕九明 [新增]
|
6 | 2019-09-12 | 联络员备案 |
冯伟 *** 备案手机:***
|
刘长虹 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-09-12 | 法定代表人变更 |
冯伟
|
刘长虹
|
8 | 2019-09-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯伟 [退出]
|
刘长虹 [新增]
|
9 | 2019-02-18 | 经营范围变更 |
铸件的生产和销售;阀门组装;货物和技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
铸件的生产和销售;阀门组装;货物和技术进出口,节能环保设备、机械自动化控制产品、输送设备、冶金设备、铸造机械、暖通设备的研****、制造、销售、技术转让、技术服务;机械配件加工、销售、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
10 | 2019-02-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-01-19章程修正案备案
|