序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张年的 | 51.5625% | 33.0万人民币 |
2 | 张兵 | 4.6875% | 3.0万人民币 |
3 | 白兴用 | 4.6875% | 3.0万人民币 |
4 | 贺增金 | 3.125% | 2.0万人民币 |
5 | 高社喜 | 3.125% | 2.0万人民币 |
6 | 韩建军 | 1.5625% | 1.0万人民币 |
7 | 李建刚 | 1.5625% | 1.0万人民币 |
8 | 高永琴 | 1.5625% | 1.0万人民币 |
9 | 高永丽 | 1.5625% | 1.0万人民币 |
10 | 史献军 | 1.5625% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张年的
|
|
2 |
韩建军
|
|
3 |
颜振华
|
|
4 |
张兵
|
|
5 |
彭海祥
|
|
6 |
张龙年
|
|
7 |
贺增金
|
|
8 |
李铁旦
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
武安市食品公司桥西路第二副食门市部
|
李相如 | 2003-07-22 |
2 |
武安市食品公司徘徊定点屠宰场
|
李长增 | 1997-04-28 |
3 |
武安市食品公司第三肉类加工厂
|
张祖文 | 1997-03-31 |
4 |
武安市食品公司第一肉类加工厂
|
张兵 | 1996-08-20 |
5 |
武安市食品公司魁坊斋食品店
|
史现平 | 1996-05-14 |
6 |
武安市食品公司桥西路肉食门市部
|
张龙年 | 1996-05-10 |
7 |
武安市食品公司磁山定点屠宰场
|
靳南方 | 1995-12-11 |
8 |
武安市食品公司阳邑定点屠宰场
|
申科的 | 1995-12-08 |
9 |
武安市食品公司午汲定点屠宰场
|
高社喜 | 1995-12-08 |
10 |
武安市食品公司大同定点屠宰场
|
张金安 | 1995-12-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-02-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008年6月3日 至 2017年3月3日
|
2008年6月3日 至 2027年3月31日
|
2 | 2016-12-19 | 财务负责人 |
|
高猛
|
3 | 2016-12-19 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
高猛 备案手机:*****
|
4 | 2014-07-25 | 经营范围变更 |
酒类商品及水产品零售 ***
|
预包装食品、酒类商品及水产品零售 ***
|
5 | 2014-03-14 | 经营范围变更 |
预包装食品、酒类商品及水产品零售 ***
|
酒类商品及水产品零售 ***
|
6 | 2011-03-31 | 经营期限 |
2008-06-03,2010-04-01
|
2008-06-03,2014-03-21
|
7 | 2011-03-31 | 其他事项备案 |
肉制品加工 销售;预包装食品零售;(生猪屠宰销售 畜禽养殖(不含种畜禽)酒 卷烟零售仅限设分支机构经营) ***
|
预包装食品、酒类商品及水产品零售 ***
|
8 | 2011-03-31 | 其他事项备案 |
屠宰加工 肉制品加工 预包装食品零售
|
预包装食品、酒类商品及水产品零售
|
9 | 2009-05-18 | 其他事项备案 |
肉制品加工 销售;酒 副食品销售
|
屠宰加工 肉制品加工 预包装食品零售
|
10 | 2009-05-18 | 其他事项备案 |
肉制品加工 销售;酒 副食品销售;(生猪屠宰销售 畜禽养殖(不含种畜禽)卷烟零售仅限设分支机构经营) ***
|
肉制品加工 销售;预包装食品零售;(生猪屠宰销售 畜禽养殖(不含种畜禽)酒 卷烟零售仅限设分支机构经营) ***
|