序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-12 | 负责人变更 |
王成 [退出]
|
宋章勇 [新增]
|
2 | 2019-12-23 | 经营范围变更 |
经营移动电话通信业务(包括语音、数据、多媒体等);IP电话及互联网接入服务;移动通信、IP电话和互联网等网络的设计、投资和建设及其设施的安装、工程施工和维修;经营移动通信、IP电话和互联网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开****、技术服务、设备销售;出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、互联网设备及其零配件、并提供售后服务;本公司营业厅租赁*
|
经营移动电话通信业务(包括语音、数据、多媒体等);IP电话及互联网接入服务;移动通信、IP电话和互联网等网络的设计、投资和建设及其设施的安装、工程施工和维修;经营移动通信、IP电话和互联网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开****、技术服务、设备销售;出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、互联网设备及其零配件、并提供售后服务;本公司营业厅租赁;设计、制作、****布、代理国内广告业务,****布国内户外广告业务。(法律法规禁限的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2018-08-10 | 负责人变更 |
吕斌 [退出]
|
王成 [新增]
|
4 | 2016-06-02 | 财务负责人 |
|
赵艳艳
|
5 | 2016-06-02 | 负责人变更 |
刘丽红 [退出]
|
吕斌 [新增]
|
6 | 2016-06-02 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
栗雪林 备案手机:*****
|