序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 闫贺敏 | 60% | 185.4万人民币 |
2 | 张照彬 | 40% | 123.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闫贺敏
|
|
2 |
张照彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-02 | 财务负责人 |
|
李周 ***
|
2 | 2021-11-02 | 经营期限 |
|
2011年11月16日 至 2031年11月15日
|
3 | 2021-11-02 | 联络员备案 |
|
闫贺敏 *** 备案手机:***
|
4 | 2016-11-15 | 分公司/分支机构备案 |
|
负责人:闫贺敏;成员:张照彬;成员:闫贺敏;
|
5 | 2016-11-15 | 清算组成员备案 |
|
负责人:闫贺敏;成员:张照彬;成员:闫贺敏;
|