序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董丽霞 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董丽霞
|
|
2 |
薛进霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
单月玲 [退出]
|
薛进霞 [新增]
|
2 | 2020-03-30 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
李亮; [退出]
|
董丽霞; [新增]
|
3 | 2020-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李亮 [退出]
|
董丽霞 [新增]
|
4 | 2020-03-30 | 法定代表人变更 |
李亮
|
董丽霞
|
5 | 2020-03-30 | 投资人(股权)变更 |
李亮 出资 200万人民币; [退出]
|
董丽霞 出资 200.000000万人民币; [新增]
|
6 | 2020-03-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-03-14
|
7 | 2019-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁俊山 [退出]
|
单月玲 [新增]
|
8 | 2019-12-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-12-05
|
9 | 2019-12-30 | 投资人(股权)变更 |
梁俊山 出资 200万人民币; [退出]
|
李亮 出资 200万人民币; [新增]
|
10 | 2019-12-30 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
梁俊山; [退出]
|
李亮; [新增]
|