序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭友峰 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
骆鹏
|
|
2 |
郭涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭友峰 [退出]
|
骆鹏 [新增]
|
2 | 2019-06-19 | 法定代表人变更 |
郭友峰
|
骆鹏
|
3 | 2019-06-19 | 联络员备案 |
翟建华 *** 备案手机:***
|
骆鹏 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯文宝 [退出]
|
郭涛 [新增]
|
5 | 2016-11-08 | 财务负责人 |
|
翟建华
|
6 | 2016-11-08 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
翟建华 备案手机:*****
|
7 | 2015-03-16 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005-03-22~2015-03-21
|
2005-03-22~2025-03-21
|
8 | 2014-12-31 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
周卫华; [退出]冯文宝; [退出]郭友峰;
|
郭友峰;
|
9 | 2014-12-31 | 经营范围变更 |
糠醛、糠醇、涂料及化工中间体的生产销售、糠醛渣的销售(以上各项涉及国家规定需专项审批的未经批准不得生产经营)
|
糠醛、糠醇、涂料及化工中间体的生产销售、糠醛渣的销售(以上各项涉及国家规定需专项审批的未经批准不得生产经营)
|
10 | 2014-12-31 | 投资人(股权)变更 |
周卫华; [退出]冯文宝; [退出]郭友峰;
|
郭友峰;
|