序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘树彩 | 97% | 291.0万人民币 |
2 | 王志平 | 3% | 9.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-16 | 投资人(股权)变更 |
刘树彩 出资 291万人民币;杨勇 出资 9万人民币; [退出]
|
刘树彩 出资 291万人民币;王志平 出资 9万人民币; [新增]
|
2 | 2022-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李贝 [退出]
|
葛爱民 [新增]
|
3 | 2022-03-16 | 章程备案 |
无
|
2022-03-11股东变更
|
4 | 2022-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨勇 [退出]
|
王志平 [新增]
|
5 | 2021-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨勇 [退出]
|
王志平 [新增]
|
6 | 2021-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘树彩 [退出]
|
李贝 [新增]
|
7 | 2021-05-24 | 章程备案 |
无
|
2021-05-10法定代表人变更
|
8 | 2021-05-24 | 法定代表人变更 |
杨勇
|
王志平
|
9 | 2017-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨勇
|
杨勇
|
10 | 2017-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘志勇 [退出]
|
杨勇 [新增]
|