序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马世雷 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马世雷
|
|
2 |
蔡亚雷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-24 | 经营期限 |
2016年2月20日 至 2026年2月19日
|
2016年2月20日 至 2036年2月19日
|
2 | 2021-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王华平 [退出]
|
蔡亚雷 [新增]
|
3 | 2021-08-24 | 投资人(股权)变更 |
李便书 出资 500万人民币; [退出]
|
马世雷 出资 500万人民币; [新增]
|
4 | 2021-08-24 | 法定代表人变更 |
李便书
|
马世雷
|
5 | 2021-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李便书 [退出]
|
马世雷 [新增]
|
6 | 2021-08-24 | 经营范围变更 |
煤炭、钢材、矿粉、焦炭、石子、沙子、服装购销(煤炭、焦炭不得在肥乡区内销售及储存)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
煤炭、焦炭、洁净型煤(不在肥乡区内储存销售)、钢材、矿粉、焦炭、石子、沙子、服装购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
7 | 2021-08-24 | 章程备案 |
无
|
2021-08-24
|
8 | 2021-08-24 | 地址变更 |
河北省邯郸市肥乡县肥乡镇井堂街国安胡同6号
|
河北省邯郸市肥乡区肥乡镇井堂街国安胡同6号
|
9 | 2021-03-31 | 财务负责人 |
野长生 ***
|
高转苏 ***
|
10 | 2021-03-31 | 章程备案 |
无
|
2021-03-29股东、公司类型
|