序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚利涛 | 54.54546% | 120.0万人民币 |
2 | 姚贵臣 | 45.45455% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚利涛
|
|
2 |
姚贵臣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-22 | 经营期限 |
2009年8月26日 至 2019年8月25日
|
2009年8月26日 至 2049年8月25日
|
2 | 2017-02-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
岳建忠 [退出]
|
姚贵臣 [新增]
|
3 | 2017-02-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
姚利涛
|
4 | 2017-02-04 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
姚利涛;姚贵臣;姚波涛; [退出]岳建忠; [退出]
|
姚利涛;姚贵臣;
|
5 | 2017-02-04 | 股东(****起人)认缴出资额 |
姚利涛 出资 70万人民币;姚波涛 出资 50万人民币;姚贵臣 出资 50万人民币;岳建忠 出资 50万人民币;
|
姚利涛 出资 120万人民币;姚贵臣 出资 100万人民币;
|
6 | 2017-02-04 | 投资人(股权)变更 |
姚利涛;姚贵臣;姚波涛; [退出]岳建忠; [退出]
|
姚利涛;姚贵臣;
|
7 | 2017-02-04 | 董事备案 |
姚利涛
|
姚利涛
|
8 | 2017-02-04 | 经理备案 |
|
姚利涛 [新增]
|
9 | 2017-02-04 | 监事备案 |
岳建忠 [退出]
|
姚贵臣 [新增]
|
10 | 2016-10-20 | 财务负责人 |
|
田磊
|