序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李广瑞 | 66.66667% | 200.0万人民币 |
2 | 李航 | 33.33333% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李广瑞
|
|
2 |
李航
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邯郸市永年区昌兴紧固件制造有限公司铁西分公司
|
李广瑞 | 2017-07-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-02 | 章程备案 |
无
|
2022-08-01增加党建条款内容
|
2 | 2019-03-20 | 经营期限 |
2009年3月10日 至 2019年3月9日
|
2009年3月10日 至 2039年3月9日
|
3 | 2019-03-20 | 章程备案 |
无
|
2019-03-18注册资本、经营期限
|
4 | 2019-03-20 | 其他事项备案 |
李航 出资 30万人民币;李广瑞 出资 20万人民币;
|
李航 出资 100.000000万人民币;李广瑞 出资 200.000000万人民币;
|
5 | 2019-03-20 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
300.000000万人民币( + 500% )
|
6 | 2018-11-22 | 章程备案 |
无
|
2018-11-15股东、法定代表人、经营范围
|
7 | 2018-11-22 | 经营范围变更 |
紧固件制造(法律、法规限制的项目、工序待取得批准文件后方可生产经营);钢材销售**
|
紧固件、金属制品、交通设施配件、电力器材、建筑配件、光伏配件、工矿配件、铁路配件、索具制造、销售;五金工具、通用机械设备、塑料制品(不含医用)、橡胶制品、劳保用品、钢材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
8 | 2018-11-22 | 财务负责人 |
杨际昌 ***
|
李广瑞 ***
|
9 | 2018-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨际昌 [退出]
|
李广瑞 [新增]
|
10 | 2018-11-22 | 法定代表人变更 |
杨际昌
|
李广瑞
|