序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴关长 | 83.33333% | 500.0万人民币 |
2 | 吴国峰 | 16.66667% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴国峰
|
|
2 |
吴关长
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-28 | 章程备案 |
无
|
2022-07-28党建入章程
|
2 | 2022-05-11 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
600.000000万人民币( - 40% )
|
3 | 2022-05-11 | 投资人(股权)变更 |
吴关长 出资 500万人民币;吴国峰 出资 500万人民币;
|
吴关长 出资 500万人民币;吴国峰 出资 100.000000( - 80% )万人民币;
|
4 | 2022-05-11 | 章程备案 |
无
|
2022-05-07股权、注册资本
|
5 | 2019-03-28 | 章程备案 |
无
|
2019-03-22经营期限
|
6 | 2019-03-28 | 经营期限 |
2009年5月26日 至 2019年5月25日
|
2009年5月26日 至 2039年5月25日
|
7 | 2017-03-17 | 经营范围变更 |
面粉、面条、加工、销售;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
面粉、面条、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2015-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李明礼 [退出]
|
吴关长 [新增]
|
9 | 2015-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴关长 [退出]
|
吴国峰 [新增]
|
10 | 2015-11-16 | 法定代表人变更 |
吴关长
|
吴国峰
|