序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙琦 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 孙冰 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙琦
|
|
2 |
孙冰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高二刚 [退出]杜少民 [退出]
|
孙冰 [新增]
|
2 | 2021-11-03 | 法定代表人变更 |
孙国俊
|
孙琦
|
3 | 2021-11-03 | 投资人(股权)变更 |
高二刚 出资 15万人民币; [退出]孙国俊 出资 20万人民币; [退出]杜少民 出资 15万人民币; [退出]
|
孙琦 出资 30万人民币; [新增]孙冰 出资 20万人民币; [新增]
|
4 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙国俊 [退出]
|
孙琦 [新增]
|
5 | 2021-10-28 | 经营期限 |
2011年10月31日 至 2021年10月30日
|
2001年10月31日 至 2041年10月30日
|
6 | 2021-10-28 | 地址变更 |
鸡泽县鸡泽镇中长街北段
|
河北省邯郸市鸡泽县工贸城三里庄路口西200米
|
7 | 2016-04-27 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
孙冰 备案手机:*****
|
8 | 2016-04-27 | 财务负责人 |
|
孙琳
|
9 | 2011-11-04 | 经营期限 |
2001-10-31,2011-10-30
|
2011-10-31,2021-10-30
|
10 | 2009-10-23 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,高二刚,15.0,***,胡菊花,15.0,***,胡现停,20.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,高二刚,15.0,***,孙国俊,20.0,***,杜少民,15.0
|