序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-10 | 负责人变更 |
张超峰 [退出]
|
李志强 [新增]
|
2 | 2021-04-25 | 负责人变更 |
解建民 [退出]
|
张超峰 [新增]
|
3 | 2018-06-07 | 负责人变更 |
李连生 [退出]
|
解建民 [新增]
|
4 | 2017-11-29 | 经营范围变更 |
按其“金融许可证”批准的经营范围经营;保险兼业代理业务(保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种)(有效期至2018年04月04日)***
|
按其“金融许可证”批准的经营范围经营;保险兼业代理业务(保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
5 | 2016-04-06 | 财务负责人 |
|
张彦军
|
6 | 2015-04-15 | 经营范围变更 |
按其“金融许可证”批准的经营范围经营;代理安装工程保险、机动车辆保险、家庭财产保险、建筑工程保险、健康保险、企业财产保险、人寿保险、意外伤保险(有效期至2015年04月04日)***
|
按其“金融许可证”批准的经营范围经营;保险兼业代理业务(保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种)(有效期至2018年04年04日)***
|