序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-29 | 负责人变更 |
李春龙 [退出]
|
邢静 [新增]
|
2 | 2017-09-20 | 财务负责人 |
史岩虎
|
韩爱民
|
3 | 2017-09-20 | 负责人变更 |
张敏 [退出]
|
李春龙 [新增]
|
4 | 2016-07-01 | 负责人变更 |
李中毅 [退出]
|
张敏 [新增]
|
5 | 2016-07-01 | 财务负责人 |
|
史岩虎
|
6 | 2016-07-01 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张春喜 备案手机:*****
|
7 | 2015-07-07 | 经营范围变更 |
按《中华人民共和国金融许可证》核准的范围从事经营活动;保险兼业代理(许可证有效期至2015年4月4日)*
|
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现业务;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;其总行在中国人民银行批准的业务范围内授权的业务;外汇存款;经中国人民银行批准的其它业务。企业财产保险、家庭财产保险、建筑工程保险、安装工程保险、机动车辆保险、意外伤害保险、健康保险、人寿保险。(许可证有效至2018年4月4日)
|