序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨雪飞 | 50% | 250.0万人民币 |
2 | 李艳春 | 50% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨雪飞
|
|
2 |
李艳春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-28 | 法定代表人变更 |
杨雪飞
|
李艳春
|
2 | 2021-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张明 [退出]
|
杨雪飞 [新增]
|
3 | 2021-12-28 | 投资人(股权)变更 |
杨雪飞 出资 250万人民币;张明 出资 250万人民币; [退出]
|
杨雪飞 出资 250万人民币;李艳春 出资 250万人民币; [新增]
|
4 | 2021-12-28 | 章程备案 |
无
|
|
5 | 2021-12-28 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
杨雪飞;张明; [退出]
|
杨雪飞;李艳春; [新增]
|
6 | 2021-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨雪飞 [退出]
|
李艳春 [新增]
|
7 | 2020-03-03 | 经营期限 |
2017年3月22日 至 2020年3月15日
|
2017年3月22日 至 2030年3月3日
|