序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董越 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董越
|
|
2 |
董有国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-14 | 经营期限 |
2012年6月25日 至 2022年6月24日
|
2012年6月25日 至 2032年6月24日
|
2 | 2022-06-14 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2020-10-22 | 法定代表人变更 |
张学兰
|
董越
|
4 | 2020-10-22 | 章程备案 |
无
|
|
5 | 2020-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭磊 [退出]
|
董有国 [新增]
|
6 | 2020-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张学兰 [退出]
|
董越 [新增]
|
7 | 2020-10-22 | 投资人(股权)变更 |
彭磊 出资 100万人民币; [退出]张学兰 出资 400万人民币; [退出]
|
董越 出资 500万人民币; [新增]
|
8 | 2020-10-22 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2014-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王洪兴 [退出]
|
张学兰 [新增]
|
10 | 2014-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张学兰 [退出]
|
彭磊 [新增]
|