序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高广杰 | 140万人民币 | |
2 | 李继红 | 10% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高广杰
|
|
2 |
李继红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-05 | 财务负责人 |
杨伟莹 ***
|
栗力 ***
|
2 | 2018-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
夏常学 [退出]
|
李继红 [新增]
|
3 | 2018-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高广杰
|
高广杰
|
4 | 2018-11-05 | 章程备案 |
无
|
|
5 | 2018-11-05 | 投资人(股权)变更 |
夏常学 出资 20万人民币; [退出]高广杰 出资 180万人民币;
|
高广杰 出资 180万人民币;李继红 出资 20万人民币; [新增]
|
6 | 2018-11-05 | 地址变更 |
邯郸市复兴区岭南路209号光华苑小区三期1-3-603号
|
河北省邯郸市复兴区先锋路21号三合小区(西院)3-4-2号
|
7 | 2017-10-17 | 章程修正案备案 |
无
|
|
8 | 2017-10-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年1月23日 至 2017年1月22日
|
2007年1月23日 至 2037年1月22日
|
9 | 2015-10-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高广杰 [退出]
|
夏常学 [新增]
|
10 | 2015-10-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
关平 [退出]
|
高广杰 [新增]
|