序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 闫桂莲 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闫桂莲
|
|
2 |
刘军彦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-15 | 经营期限 |
2016年4月21日 至 2021年4月20日
|
2016年4月21日 至 2031年4月20日
|