序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭朴 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭朴
|
|
2 |
田伟兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-20 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
张晓敏; [退出]
|
郭朴; [新增]
|
2 | 2021-01-20 | 经营期限 |
2016年2月17日 至 2021年2月16日
|
2016年2月17日 至 2041年1月17日
|
3 | 2021-01-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田伟兵
|
田伟兵
|
4 | 2021-01-20 | 法定代表人变更 |
张晓敏
|
郭朴
|
5 | 2021-01-20 | 财务负责人 |
郭朴 ***
|
张晓宁 ***
|
6 | 2021-01-20 | 投资人(股权)变更 |
张晓敏 出资 200万人民币; [退出]
|
郭朴 出资 200万人民币; [新增]
|
7 | 2021-01-20 | 章程备案 |
æ—
|
|
8 | 2021-01-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张晓敏 [退出]
|
郭朴 [新增]
|
9 | 2018-06-12 | 经营范围变更 |
影视策划、组织文化艺术交流活动;广告设计制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
演出经纪代理服务;组织文化艺术交流活动;影视策划、市场营销策划、企业形象策划;动漫设计;广告设计、制作、代理、****布;摄像服务;舞台艺术造型策划;舞台设备租赁;办公耗材销售;打字、复印;监控设备销售及安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
10 | 2018-06-12 | 经营期限 |
2016年2月17日 至 2018年12月31日
|
2016年2月17日 至 2021年2月16日
|