序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张晓贞 | 100% | 130.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张晓贞
|
|
2 |
邢俊卿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-03 | 财务负责人 |
梁智伟 ***
|
王娜 ***
|
2 | 2019-02-18 | 经营期限 |
2014年5月30日 至 2019年5月29日
|
2014年5月30日 至 2029年5月29日
|
3 | 2018-02-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘俊山 [退出]
|
张晓贞 [新增]
|
4 | 2018-02-09 | 董事备案 |
刘俊山 [退出]
|
张晓贞 [新增]
|
5 | 2018-02-09 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
刘俊山; [退出]
|
张晓贞; [新增]
|
6 | 2018-02-09 | 财务负责人 |
张晓贞
|
梁智伟
|
7 | 2018-02-09 | 联络员备案 |
刘俊山 备案手机:*****
|
张晓贞 备案手机:*****
|
8 | 2018-02-09 | 投资人(股权)变更 |
刘俊山 出资 130万人民币; [退出]
|
张晓贞 出资 130万人民币; [新增]
|
9 | 2018-02-09 | 法定代表人变更 |
刘俊山
|
张晓贞
|
10 | 2017-09-25 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘俊山 备案手机:*****
|