序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李书霞 | 70% | 70.0万人民币 |
2 | 吴成彪 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴成彪
|
|
2 |
李书霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-16 | 经营范围变更 |
预包装食品、散装食品销售;会议展览服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
预包装食品、散装食品销售;会议服务;展览展示服务;市场管理服务;企业管理咨询(不得从事融资、项目策划、财务顾问、基金管理、财产托管、受托投资等活动)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-12-16 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2019-05-22 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2019-05-22 | 经营期限 |
2009年11月18日 至 2019年11月17日
|
2009年11月18日 至 2039年11月17日
|
5 | 2015-12-24 | 财务负责人 |
袁海英
|
袁海英
|
6 | 2015-12-24 | 经营范围变更 |
预包装食品、散装食品销售(许可证有效期至2015年10月20日);会议展览服务**
|
预包装食品、散装食品销售;会议展览服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2015-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李书霞
|
李书霞
|
8 | 2015-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚科 [退出]
|
吴成彪 [新增]
|
9 | 2015-10-19 | 经理备案 |
姚科 [退出]
|
吴成彪 [新增]
|
10 | 2015-10-19 | 董事备案 |
姚科 [退出]
|
吴成彪 [新增]
|