序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王一港 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 梁世超 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁世超
|
|
2 |
王一港
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-11 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2022-08-11 | 经营期限 |
2019年9月4日 至 2022年8月12日
|
|
3 | 2020-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
霍军民 [退出]
|
|
4 | 2020-04-20 | 财务负责人 |
房红 ***
|
|
5 | 2020-04-20 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
霍军民; [退出]房红; [退出]梁保平; [退出]
|
|
6 | 2020-04-20 | 章程备案 |
无
|
|
7 | 2020-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁保平 [退出]
|
|
8 | 2020-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁世超
|
|
9 | 2020-04-20 | 投资人(股权)变更 |
霍军民 出资 15万人民币; [退出]房红 出资 15万人民币; [退出]梁保平 出资 20万人民币; [退出]
|
|
10 | 2020-04-20 | 联络员备案 |
房红 *** 备案手机:***
|
|