序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广平县财政局 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡文广
|
|
2 |
单承涛
|
|
3 |
高青山
|
|
4 |
张海龙
|
|
5 |
唐俊英
|
|
6 |
范晓奕
|
|
7 |
李志瑞
|
|
8 |
吕星原
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-06-28住所变更
|
2 | 2022-07-11 | 地址变更 |
广平县平固店镇西王封村村南(邯郸市艾宝食品有限公司院内)
|
河北省邯郸市广平县南韩镇蒋庄村北
|
3 | 2022-04-01 | 章程备案 |
无
|
2022-04-01经营范围
|
4 | 2022-04-01 | 经营范围变更 |
农业项目投资、开****建设及相关服务;土地开****项目投资;在资质等级许可的范围内承揽房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程;农业机械及设备租赁;自有房屋及厂房租赁;林业经营和管护;木材采运;造林和更新;林业有害生物防治服务、林产品初级加工服务;农村土地整理服务;农业园艺服务;政府授权范围内国有资产的经营管理***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
以自有资金从事投资活动;建设工程施工;土地整治服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;人工造林;森林经营和管护;木材采运;农作物病虫害防治服务;非食用林产品初加工;农业园艺服务;农业专业及辅助性活动;农村生活垃圾经营性服务;畜禽粪污处理利用;道路货物运输(不含危险货物);政府授权范围内国有资产的经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
5 | 2021-02-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁凤君 [退出]
|
蔡文广 [新增]
|
6 | 2021-02-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁凤君 [退出]李艳梅 [退出]郝鹏 [退出]
|
蔡文广 [新增]高青山 [新增]单承涛 [新增]
|
7 | 2021-02-04 | 法定代表人变更 |
梁凤君
|
蔡文广
|
8 | 2021-02-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-01-24
|
9 | 2021-02-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭志刚 [退出]尹子嘉 [退出]王献生 [退出]宋大运 [退出]朱云龙 [退出]
|
张海龙 [新增]唐俊英 [新增]范晓奕 [新增]李志瑞 [新增]吕星原 [新增]
|
10 | 2020-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李海平 [退出]牛建民 [退出]郝鹏
|
郝鹏李艳梅 [新增]梁凤君 [新增]
|