序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹扬 | 99% | 396.0万人民币 |
2 | 赵翔 | 1% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹扬
|
|
2 |
赵翔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹扬 [退出]
|
赵翔 [新增]
|
2 | 2016-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷海英 [退出]
|
曹扬 [新增]
|
3 | 2016-08-24 | 财务负责人 |
|
贾路燕
|
4 | 2016-08-24 | 法定代表人变更 |
雷海英
|
曹扬
|
5 | 2016-08-24 | 监事备案 |
曹扬 [退出]
|
赵翔 [新增]
|
6 | 2016-08-24 | 投资人(股权)变更 |
雷海英; [退出]曹扬;
|
赵翔; [新增]曹扬;
|
7 | 2016-08-24 | 股东(****起人)认缴出资额 |
曹扬 出资 196万人民币;雷海英 出资 204万人民币;
|
曹扬 出资 396万人民币;赵翔 出资 4万人民币;
|
8 | 2016-08-24 | 经理备案 |
雷海英 [退出]
|
曹扬 [新增]
|
9 | 2016-08-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
曹扬 备案手机:*****
|
10 | 2015-07-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005-04-08~2015-04-07
|
2005-04-08~2035-04-07
|