序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭金钰 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭金钰
|
|
2 |
袁付英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-06 | 经营期限 |
2012年3月26日 至 2022年3月25日
|
2012年3月26日 至 长期
|
2 | 2022-05-06 | 章程备案 |
无
|
2022-04-28经营期限变更为长期
|
3 | 2019-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭建军 [退出]
|
袁付英 [新增]
|
4 | 2015-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭海生 [退出]
|
郭金钰 [新增]
|
5 | 2015-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏书凤 [退出]
|
彭建军 [新增]
|
6 | 2015-06-15 | 经理备案 |
郭海生 [退出]
|
郭金钰 [新增]
|
7 | 2015-06-15 | 投资人(股权)变更 |
郭海生; [退出]魏书凤; [退出]
|
郭金钰; [新增]
|
8 | 2015-06-15 | 监事备案 |
魏书凤 [退出]
|
彭建军 [新增]
|
9 | 2015-06-15 | 董事备案 |
郭海生 [退出]
|
郭金钰 [新增]
|
10 | 2015-06-15 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|