序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁贵朋 | 75% | 15.0万人民币 |
2 | 袁石磊 | 25% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁贵朋
|
|
2 |
袁石磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-26 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
程利杰 备案手机:*****
|
2 | 2016-05-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013年5月20日 至 2016年4月15日
|
2013年5月20日 至 2026年5月20日
|
3 | 2016-05-26 | 财务负责人 |
|
李雪
|
4 | 2016-05-26 | 住所变更 |
河北省邯郸市武安市中师街
|
河北省邯郸市武安市富强路北头
|