序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张艳如 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张艳如
|
|
2 |
郝树伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-09 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2022-08-09 | 经营期限 |
2012年7月19日 至 2022年7月18日
|
|
3 | 2018-05-09 | 联络员备案 |
备案手机:
|
|
4 | 2018-05-09 | 经营范围变更 |
农业种植技术研****、技术推广及咨询服务,蔬菜、薯类、林果、花卉的种植及产品的销售;预包装食品的销售(在许可证有效期限内经营,食品流通许可证有效期至2017年7月16日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|
5 | 2018-05-09 | 财务负责人 |
|
|
6 | 2014-07-17 | 经营范围变更 |
农业种植技术研****、技术推广及咨询服务,蔬菜、薯类、林果、花卉的种植及产品的销售***
|
|
7 | 2014-07-17 | 注册资本(金)变更 |
200万人民币
|
|
8 | 2014-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
栗波 [退出]石海峰 [退出]
|
|
9 | 2014-04-22 | 监事备案 |
栗波 [退出]石海峰 [退出]
|
|
10 | 2014-04-22 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
石海峰; [退出]武秋慧; [退出]张艳如;栗波; [退出]陶凤江; [退出]
|
|