序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于浩 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于浩
|
|
2 |
申礼成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-21 | 经营期限 |
2018年8月29日 至 2020年8月29日
|
2018年8月29日 至 2021年12月31日
|
2 | 2019-08-26 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2019-08-26 | 经营期限 |
2018年8月29日 至 2019年8月29日
|
2018年8月29日 至 2020年8月29日
|
4 | 2018-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
申昌兴 [退出]
|
申礼成 [新增]
|
5 | 2018-11-01 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
于浩;申昌兴; [退出]
|
于浩;
|
6 | 2018-11-01 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2018-11-01 | 投资人(股权)变更 |
于浩 出资 1500万人民币;申昌兴 出资 500万人民币; [退出]
|
于浩 出资 2000( + 33.33333% )万人民币;
|
8 | 2018-11-01 | 章程备案 |
无
|
|
9 | 2018-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于浩
|
于浩
|
10 | 2018-09-20 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|