序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范磊 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范磊
|
|
2 |
杨晓晓
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邯郸市永年区子剑汽车销售服务有限公司七里店分公司
|
范鹏 | 2017-09-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-26 | 投资人(股权)变更 |
林东 出资 300万人民币; [退出]
|
范磊 出资 300万人民币; [新增]
|
2 | 2018-11-26 | 法定代表人变更 |
林东
|
范磊
|
3 | 2018-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范磊 [退出]
|
杨晓晓 [新增]
|
4 | 2018-11-26 | 章程备案 |
无
|
2018-11-20股东、法定代表人
|
5 | 2018-11-26 | 联络员备案 |
林东 *** 备案手机:***
|
范磊 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林东 [退出]
|
范磊 [新增]
|
7 | 2018-11-26 | 财务负责人 |
林东 ***
|
范磊 ***
|
8 | 2018-01-15 | 注册资本(金)变更 |
100万人民币
|
300.000000万人民币( + 200% )
|
9 | 2018-01-15 | 投资人(股权)变更 |
林东 出资 100万人民币;
|
林东 出资 300( + 200% )万人民币;
|
10 | 2018-01-15 | 章程备案 |
无
|
2018-01-08注册资本
|