序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尹崇德 | 70% | 140.0万人民币 |
2 | 王汝学 | 30% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王汝学
|
|
2 |
尹崇德
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邯郸市消安防火技术有限公司安阳分公司
|
尹崇德 | 2018-10-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-28 | 法定代表人变更 |
王汝学
|
尹崇德
|
2 | 2022-02-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王汝学 [退出]
|
尹崇德 [新增]
|
3 | 2022-02-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹崇德 [退出]
|
王汝学 [新增]
|
4 | 2016-06-15 | 财务负责人 |
宋英娟
|
宋英娟
|
5 | 2016-06-15 | 联络员备案 |
王汝学 备案手机:*****
|
王汝学 备案手机:*****
|
6 | 2016-06-15 | 住所变更 |
河北省邯郸市丛台区花园小区一号楼三单元2601室
|
邯郸市丛台区光明北大街163号海后装备维修保障中心院内4号楼A座3层A308室
|
7 | 2015-11-04 | 名称变更 |
邯郸市消安防火器材销售有限公司
|
邯郸市消安防火技术有限公司
|
8 | 2015-11-04 | 联络员备案 |
|
王汝学
|
9 | 2015-11-04 | 财务负责人 |
|
宋英娟
|