序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张玉林 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 焦焱 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张玉林
|
|
2 |
焦焱
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-13 | 联络员备案 |
马庆武 *** 备案手机:***
|
张玉林 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-04-13 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2020-04-13 | 法定代表人变更 |
马庆武
|
张玉林
|
4 | 2020-04-13 | 章程备案 |
无
|
2020-03-30制定新章程
|
5 | 2020-04-13 | 投资人(股权)变更 |
马庆武 出资 1000万人民币; [退出]
|
张玉林 出资 600万人民币; [新增]焦焱 出资 400万人民币; [新增]
|
6 | 2020-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陶振 [退出]
|
焦焱 [新增]
|
7 | 2020-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马庆武 [退出]
|
张玉林 [新增]
|
8 | 2018-02-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-02-06第五条
|
9 | 2018-02-07 | 经营范围变更 |
建材、五金产品、煤炭、焦炭、铁精粉、装饰材料、建筑设备批****零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建材、五金产品、煤炭、焦炭、铁精粉、装饰材料、建筑设备、农业机械批****、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2016-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陶花芳 [退出]
|
马庆武 [新增]
|