序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张灵志 | 99% | 990万人民币 |
2 | 董金龙 | 1% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张灵志
|
|
2 |
耿晓贺
|
|
3 |
董金龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-12 | 清算组备案 |
无
|
负责人:张灵志;成员:董金龙;
|
2 | 2018-07-13 | 经营期限 |
2003年7月18日 至 2018年7月17日
|
2003年7月18日 至 2038年7月17日
|
3 | 2017-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
耿晓贺
|
耿晓贺
|
4 | 2017-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张灵志 [退出]
|
董金龙 [新增]
|
5 | 2017-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张灵志
|
张灵志
|
6 | 2017-08-29 | 董事备案 |
张灵志
|
张灵志
|
7 | 2017-08-29 | 监事备案 |
耿晓贺
|
耿晓贺
|
8 | 2017-08-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2017-08-29 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
张灵志;
|
张灵志;董金龙; [新增]
|
10 | 2017-08-29 | 财务负责人 |
|
赵娟娟
|