序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 万合集团股份有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李矿峰
|
|
2 |
王继兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-03-29修改经营范围
|
2 | 2021-03-30 | 经营范围变更 |
煤炭的批****经营;普货运输;客运代理;货运业务咨询;房屋租赁;汽车(不含小轿车)、润滑油及汽车配件、钢材、团球、铁精粉的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
煤炭的批****经营;煤炭洗选;焦粉筛选;普货运输;客运代理;货运业务咨询;房屋租赁;汽车(不含小轿车)、润滑油及汽车配件、钢材、建材、金属矿产品、团球、铁精粉、焦炭的销售;仓储服务;物流服务;铁路货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2016-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕瑞昌 [退出]
|
李矿峰 [新增]
|
4 | 2016-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马学庆 [退出]曹士义 [退出]
|
李矿峰 [新增]
|
5 | 2016-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕瑞昌 [退出]闫凤花 [退出]
|
王继兵 [新增]
|
6 | 2016-07-21 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘健捷 备案手机:*****
|
7 | 2016-07-21 | 董事备案 |
马学庆 [退出]曹士义 [退出]
|
李矿峰 [新增]
|
8 | 2016-07-21 | 经理备案 |
吕瑞昌 [退出]
|
李矿峰 [新增]
|
9 | 2016-07-21 | 经营范围变更 |
煤炭的批****经营(煤炭经营资格证有效期至2016年5月26日);客运代理、货运业务咨询、房屋租赁、汽车(不含小轿车)、润滑油及汽车配件、钢材、团球、铁精粉的销售。
|
煤炭的批****经营;普货运输;客运代理;货运业务咨询;房屋租赁;汽车(不含小轿车)、润滑油及汽车配件、钢材、团球、铁精粉的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2016-07-21 | 监事备案 |
吕瑞昌 [退出]闫凤花 [退出]
|
王继兵 [新增]
|