序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张秀娥 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张秀娥
|
|
2 |
张新桥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-08 | 投资人(股权)变更 |
张秀娥 出资 100万人民币;
|
张秀娥 出资 300.000000( + 200% )万人民币;
|
2 | 2021-01-08 | 章程备案 |
无
|
2021-01-05注册资本
|
3 | 2021-01-08 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
300.000000万人民币( + 200% )
|
4 | 2020-12-18 | 注册资本变更 |
30万人民币
|
100.000000万人民币( + 233.33333% )
|
5 | 2020-12-18 | 投资人(股权)变更 |
张秀娥 出资 30万人民币;
|
张秀娥 出资 100.000000( + 233.33333% )万人民币;
|
6 | 2020-12-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-12-14注册资本
|
7 | 2020-03-31 | 财务负责人 |
李瑞峰 ***
|
张秀娥 ***
|
8 | 2020-03-31 | 投资人(股权)变更 |
李瑞峰 出资 30万人民币; [退出]
|
张秀娥 出资 30万人民币; [新增]
|
9 | 2020-03-31 | 章程备案 |
无
|
2020-03-26股东、法定代表人
|
10 | 2020-03-31 | 法定代表人变更 |
李瑞峰
|
张秀娥
|