序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 智奎 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王征
|
|
2 |
智奎
|
|
3 |
李欣欣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-07 | 地址变更 |
河北省邯郸市肥乡区辛安镇镇中白落堡村南幸福大道北侧
|
河北省邯郸市肥乡区肥乡镇长安路美食林D座
|
2 | 2017-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
智奎
|
智奎
|
3 | 2017-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
智奎 [退出]
|
王征 [新增]
|
4 | 2017-03-15 | 法定代表人变更 |
智奎
|
王征
|
5 | 2017-03-15 | 经理备案 |
智奎 [退出]
|
王征 [新增]
|
6 | 2017-03-15 | 章程备案 |
无
|
2017-03-14
|
7 | 2017-03-15 | 董事备案 |
智奎
|
智奎
|
8 | 2016-11-02 | 住所变更 |
河北省邯郸市肥乡县肥乡镇北环路民有渠桥西侧路北
|
河北省邯郸市肥乡区辛安镇镇中白落堡村南幸福大道北侧
|
9 | 2016-11-02 | 财务负责人 |
|
闫军霞
|
10 | 2016-11-02 | 联络员备案 |
李会彬 备案手机:*****
|
闫军霞 备案手机:*****
|