序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩现芳 | 50% | 5.0万人民币 |
2 | 冯如斋 | 50% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯如斋
|
|
2 |
韩现芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范庆革 [退出]
|
冯如斋 [新增]
|
2 | 2017-08-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年4月10日 至 2017年4月9日
|
2017年4月10日 至 2027年4月9日
|
3 | 2017-08-02 | 董事备案 |
范庆革 [退出]
|
冯如斋 [新增]
|
4 | 2017-08-02 | 法定代表人变更 |
范庆革
|
冯如斋
|
5 | 2017-08-02 | 投资人(股权)变更 |
韩现芳 出资 5万人民币;范庆革 出资 5万人民币; [退出]
|
韩现芳 出资 5万人民币;冯如斋 出资 5万人民币; [新增]
|
6 | 2017-08-02 | 经理备案 |
|
冯如斋 [新增]
|
7 | 2017-08-02 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
范鹏海 备案手机:*****
|
8 | 2017-08-02 | 财务负责人 |
|
范庆坡
|