序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖俊红 | 75% | 375.0万人民币 |
2 | 肖嘉诚 | 25% | 125.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖阳
|
|
2 |
肖嘉诚
|
|
3 |
肖月
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-06 | 章程备案 |
无
|
2019-06-04新章程
|
2 | 2019-06-06 | 财务负责人 |
|
吝艳芳 ***
|
3 | 2019-06-06 | 投资人(股权)变更 |
肖俊红 出资 375万人民币;肖永红 出资 125万人民币; [退出]
|
肖俊红 出资 375万人民币;肖嘉诚 出资 125万人民币; [新增]
|
4 | 2019-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖俊红 [退出]
|
肖嘉诚 [新增]
|
5 | 2019-06-06 | 经营期限 |
2009年3月25日 至 2019年3月24日
|
2009年3月25日 至 2039年3月24日
|
6 | 2019-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖永红 [退出]
|
肖月 [新增]
|
7 | 2019-06-06 | 法定代表人变更 |
肖俊红
|
肖阳
|
8 | 2019-06-06 | 联络员备案 |
备案手机:
|
肖阳 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖俊红 [退出]
|
肖阳 [新增]
|