序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尹红艳 | 5% | 5万(元) |
2 | 张明 | 12% | 12万(元) |
3 | 杨国江 | 57% | 57万(元) |
4 | 王天 | 23% | 23万(元) |
5 | 臧金霞 | 3% | 3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
WONG LOON HAI
|
监事 |
2 |
杨国江
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州阿榨智能科技有限公司北京分公司
|
杨国江 | 2021-12-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨国江*; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 王天; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 张明; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 尹红艳; 出资额: *万; 百分比: *%; 姓名: 武凤勇; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
姓名: 杨国江*; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 王天; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 张明; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 尹红艳; 出资额: *万; 百分比: *%; 姓名: 臧金霞; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
2 | 2019-09-18 | 法定代表人变更 |
孙圣桐
|
杨国江
|
3 | 2019-09-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 孙圣桐; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 杨坤飞; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 杨国江*; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 王天; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 张明; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 尹红艳; 出资额: *万; 百分比: *%; 姓名: 武凤勇; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
4 | 2019-09-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙圣桐; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 杨坤飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 杨国江*;姓名: WONG LOON HAI; 证件号码: A********; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
5 | 2019-05-31 | 住所变更 |
浙江省杭州市江干区昙花庵路**号南楼***室
|
浙江省杭州市江干区凯旋路***号**C
|