序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓宇 | 2% | 1万(元) |
2 | 邓辰辉 | 98% | 49万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓宇
|
执行董事,总经理 |
2 |
邓辰辉
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
南昌市樱花实业有限公司中山分公司
|
邓辰龙 | 2001-07-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
2001-04-23至2021-04-22
|
2001-04-23至2071-04-22
|
2 | 2016-06-23 | 其他变更 |
-
|
91360100716586908E
|
3 | 2021-05-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
2001-04-23至2021-04-22
|
2001-04-23至2071-04-22
|
4 | 2016-06-23 | 其他变更 |
-
|
91360100716586908E
|