序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱耀华 | 10% | 5.2万(元) |
2 | 梁小平 | 90% | 46.8万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱耀华
|
监事 |
2 |
梁小平
|
执行董事,总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
南昌市祥达实业有限公司新余分公司
|
魏海金 | 2004-04-16 |
2 |
南昌市祥达实业有限公司真维斯专卖分店
|
梁小平 | 2004-02-05 |
3 |
南昌市祥达实业有限公司真维斯九江分店
|
梁小平 | 2003-08-13 |
4 |
南昌市祥达实业有限公司真维斯抚州分店
|
梁小平 | 2004-09-21 |
5 |
南昌市祥达实业有限公司胜利路一分店
|
梁小平 | 2006-01-05 |
6 |
南昌市祥达实业有限公司胜利路二分店
|
梁小平 | 2006-03-08 |
7 |
南昌市祥达实业有限公司赣州分公司
|
梁艳根 | 2005-05-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-01 | 住所变更 |
江西省南昌市西湖区中山路22号
|
江西省南昌市西湖区子安路88号B座1004
|
2 | 2016-08-25 | 其他变更 |
-
|
913601007567563349
|
3 | 2017-09-01 | 住所变更 |
江西省南昌市西湖区中山路22号
|
江西省南昌市西湖区子安路88号B座1004
|
4 | 2016-08-25 | 其他变更 |
-
|
913601007567563349
|