序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘俊文 | 99% | 990万(元) |
2 | 徐峰 | 1% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘俊文
|
执行董事,总经理 |
2 |
徐峰
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
江西胜德企业管理咨询有限公司安徽分公司
|
刘俊文 | 2020-11-11 |
2 |
江西胜德企业管理咨询有限公司广州分公司
|
刘俊文 | 2021-01-04 |
3 |
江西胜德企业管理咨询有限公司广西分公司
|
刘俊文 | 2020-09-30 |
4 |
江西胜德企业管理咨询有限公司西安分公司
|
刘俊文 | 2021-01-25 |
5 |
江西胜德企业管理咨询有限公司青岛分公司
|
刘俊文 | 2021-01-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-05 | 注册资本(金)变更 |
500万元
|
1000万元
|
2 | 2021-03-05 | 经营范围变更 |
企业管理;接受金融机构委托从事金融服务外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包;社会经济咨询;项目投资与投资咨询;企业管理咨询;网上商务咨询;信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:第二类增值电信业务,第一类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:企业管理,企业管理咨询,接受金融机构委托从事金融服务外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包,信息技术咨询服务,社会经济咨询服务,商务代理代办服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
3 | 2021-03-05 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘俊文*,出资额:495万,占99%,出资方式:货币,出资时间:2025-11-23;投资人:徐峰,出资额:5万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2025-11-23;
|
投资人:刘俊文*,出资额:990万,占99%,出资方式:货币,出资时间:2041-03-04;投资人:徐峰,出资额:10万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2041-03-04;
|
4 | 2020-06-17 | 住所变更 |
江西省南昌市高新技术产业开****区京东大道1866号保利东湾国际花园10#栋1单元302室
|
江西省南昌市西湖区银环路298号万豪城2#楼28-13室
|
5 | 2020-03-27 | 名称变更 |
江西胜德资产管理有限公司
|
江西胜德企业管理咨询有限公司
|
6 | 2020-03-27 | 经营范围变更 |
接受金融机构委托从事金融服务外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包;社会经济咨询;项目投资与投资咨询;企业管理咨询;网上商务咨询;信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
企业管理;接受金融机构委托从事金融服务外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包;社会经济咨询;项目投资与投资咨询;企业管理咨询;网上商务咨询;信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-11-20 | 投资人(股权)变更 |
投资人:李莲香,出资额:500万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2025-11-23;
|
投资人:刘俊文*,出资额:495万,占99%,出资方式:货币,出资时间:2025-11-23;投资人:徐峰,出资额:5万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2025-11-23;
|
8 | 2019-11-20 | 其他变更 |
姓名:李莲香,职务:执行董事;姓名:李莲香,职务:经理;姓名:徐峰,职务:监事;
|
姓名:刘俊文,职务:执行董事;姓名:徐峰,职务:监事;姓名:刘俊文,职务:经理;
|
9 | 2019-11-20 | 法定代表人变更 |
李莲香
|
刘俊文
|
10 | 2019-11-20 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|