序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 魔方亿居(杭州)企业管理有限公司 | 100% | 5,001万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐嘉
|
经理 |
2 |
胡鼎
|
执行董事 |
3 |
顾建荣
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
魔方滨康(杭州)企业管理有限公司南环路第一分公司
|
徐嘉 | 2017-07-24 |
2 |
魔方滨康(杭州)企业管理有限公司南环路第三分公司
|
徐嘉 | 2017-07-18 |
3 |
魔方滨康(杭州)企业管理有限公司南环路第二分公司
|
徐嘉 | 2017-07-26 |
4 |
魔方滨康(杭州)企业管理有限公司南环路第五分公司
|
徐嘉 | 2017-07-26 |
5 |
魔方滨康(杭州)企业管理有限公司南环路第四分公司
|
徐嘉 | 2017-07-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-24 | 章程备案 |
-
|
-
|
2 | 2022-01-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐嘉*;姓名: LI *UELUN; 证件号码: E*******J; 职位: 董事; 姓名: 张其奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 张炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 田立新; 证件号码: P******(*); 职位: 董事; 姓名: 雷泽宇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 胡鼎;姓名: 徐嘉*; 姓名: 顾建荣; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2019-09-10 | 经营范围变更 |
服务:企业管理咨询,物业管理,企业形象策划、设计,市场营销策划,酒店管理。
|
服务:企业管理咨询,物业管理,企业形象策划、设计,市场营销策划,酒店管理,住房租赁经营(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-04-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: LI *UELUN; 证件号码: E*******J; 职位: 董事兼总经理 姓名: 张其奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 张炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 田立新; 证件号码: P******(*); 职位: 董事 姓名: 雷泽宇; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
职位: 董事 姓名: 徐嘉*;姓名: LI *UELUN; 证件号码: E*******J; 职位: 董事 姓名: 张其奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 张炜; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 田立新; 证件号码: P******(*); 职位: 董事 姓名: 雷泽宇; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
5 | 2018-04-18 | 法定代表人变更 |
LI *UELUN
|
徐嘉
|
6 | 2017-10-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐嘉*; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 徐海燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: LI *UELUN; 证件号码: E*******J; 职位: 董事兼总经理 姓名: 张其奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 张炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 田立新; 证件号码: P******(*); 职位: 董事 姓名: 雷泽宇; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
7 | 2017-10-12 | 章程备案 |
-
|
-
|
8 | 2017-10-12 | 法定代表人变更 |
徐嘉
|
LI *UELUN
|