序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李守伟 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李守伟
|
|
2 |
李兴冰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邢台伟润商贸有限公司华中分公司
|
李杰 | 2016-03-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-30 | 经营期限 |
2015年12月1日 至 2025年11月30日
|
2015年12月1日 至 2025年11月30日
|
2 | 2022-01-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙荣涛 [退出]
|
李兴冰 [新增]
|