序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中勘石油天然气控股有限公司 | 92% | 828.0万人民币 |
2 | 王文成 | 8% | 72.0万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中勘石油天然气控股邢台有限公司邢台县第七加油站
|
杨兴彩 | 2016-03-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-12 | 经营范围变更 |
石油制品(不含汽油)、柴油、煤炭零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
石油制品(不含汽油)、柴油(不含闭杯闪点≤60℃)零售*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-04-12 | 地址变更 |
河北省邢台市桥东区中兴东大街309号高楼10层
|
河北省邢台经济开****区江东八路118号爱特园4号楼
|
3 | 2016-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王文成 [退出]
|
王磊 [新增]
|
4 | 2016-08-19 | 法定代表人变更 |
王文成
|
王磊
|
5 | 2016-08-19 | 董事备案 |
王文成 [退出]
|
王磊 [新增]
|
6 | 2016-02-25 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
赵媛媛 备案手机:*****
|
7 | 2016-02-25 | 章程修正案备案 |
无
|
|
8 | 2016-02-25 | 财务负责人 |
|
赵晓铭
|
9 | 2016-02-25 | 经营范围变更 |
石油制品(不含汽油)、煤炭零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
石油制品(不含汽油)、柴油、煤炭零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2015-09-08 | 章程修正案备案 |
无
|
|