序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王路宽 | 60% | 300万人民币 |
2 | 赵利彬 | 40% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵利彬
|
|
2 |
王路宽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-11 | 法定代表人变更 |
张岭强
|
赵利彬
|
2 | 2020-01-11 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
孔利静; [退出]张岭强; [退出]
|
王路宽; [新增]赵利彬; [新增]
|
3 | 2020-01-11 | 投资人(股权)变更 |
孔利静 出资 300万人民币; [退出]张岭强 出资 200万人民币; [退出]
|
王路宽 出资 300万人民币; [新增]赵利彬 出资 200万人民币; [新增]
|
4 | 2020-01-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-01-10股东、法人
|
5 | 2020-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张岭强 [退出]
|
赵利彬 [新增]
|
6 | 2020-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孔利静 [退出]
|
王路宽 [新增]
|
7 | 2018-11-14 | 财务负责人 |
樊天祺 ***
|
张岭强 ***
|
8 | 2018-11-14 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
樊天祺; [退出]张萌萌; [退出]
|
孔利静; [新增]张岭强; [新增]
|
9 | 2018-11-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-11-11新法人、新股东、新监事备案。
|
10 | 2018-11-14 | 法定代表人变更 |
樊天祺
|
张岭强
|