序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张红艳 | 15.0万人民币 | |
2 | 辛彦辉 | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张红艳
|
|
2 |
辛彦辉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邢台市友家房地产经纪有限公司丰仓街分公司
|
辛彦辉 | 2019-10-23 |
2 |
邢台市友家房地产经纪有限公司永康街分公司
|
关元飞 | 2017-11-17 |
3 |
邢台市友家房地产经纪有限公司中兴西大街分公司
|
辛彦辉 | 2017-11-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-06 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2020-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张立国 [退出]
|
|
3 | 2020-07-06 | 投资人(股权)变更 |
辛彦辉 出资 30万人民币;张立国 出资 30万人民币; [退出]张红艳 出资 40万人民币;
|
|
4 | 2017-08-29 | 住所变更 |
河北省邢台市桥东区顺德路顺北商住楼1#楼3层3号
|
|
5 | 2017-08-29 | 章程修正案备案 |
无
|
|
6 | 2015-11-05 | 联络员备案 |
|
|
7 | 2015-11-05 | 财务负责人 |
|
|
8 | 2015-11-05 | 章程备案 |
无
|
|