序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王肖 | 50% | 250.0万人民币 |
2 | 赵瑶 | 50% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王肖
|
|
2 |
赵瑶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘勇强 [退出]
|
王肖 [新增]
|
2 | 2021-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王肖 [退出]
|
赵瑶 [新增]
|
3 | 2021-09-30 | 联络员备案 |
刘勇强 *** 备案手机:***
|
王肖 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-09-30 | 章程备案 |
无
|
2021-09-16法定代表人、股东
|
5 | 2021-09-30 | 法定代表人变更 |
刘勇强
|
王肖
|
6 | 2021-09-30 | 投资人(股权)变更 |
刘勇强 出资 250万人民币; [退出]王肖 出资 250万人民币;
|
赵瑶 出资 250万人民币; [新增]王肖 出资 250万人民币;
|
7 | 2020-08-21 | 财务负责人 |
王建波 ***
|
魏素丽 ***
|
8 | 2019-04-17 | 章程备案 |
无
|
2019-04-12法定代表人、股东变更
|
9 | 2019-04-17 | 法定代表人变更 |
李兵
|
刘勇强
|
10 | 2019-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王贵艳 [退出]
|
王肖 [新增]
|